Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-01-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-16 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-28 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-23 |