Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Meriti Stiftelsetjänst AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Meriti Stiftelsetjänst AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | FUNTMA AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Meriti AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nordic Insurance Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Nordic Insurance Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Scale Tech AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Meriti Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Meriti Wealth Management AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Meriti Wealth Management AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-23 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-05-23 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-26 |