Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Luleåhus nr 18 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-26 |