Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Hemtrend Frida Sandberg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Helanders Måleri AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Helanders Måleri AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Malmö Fast Väst AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | RC Gårdar och Villor AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | RC Gårdar och Villor AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | RC 2 Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | RC 2 Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | MaxiVilm konsult AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | RC Södra Skåne AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | RC Södra Skåne AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-03-29 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-04-23 |
||
Extern vice verkställande direktör Utträde: 2022-01-06 |