Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Trion Tensid Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Trion Tensid Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Torekov by the sea AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | All Away Products AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | All Away Products AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Investella AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-26 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-23 |