Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-07 |