Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | HC Holding Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | DHK Holding Company AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | DHK Holding Company AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | FHAB Company Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | FHAB Company Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-28 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-10 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-21 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-08 |