Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Schering Nordiska Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Schering Nordiska Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-01 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-02-04 |