Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Inhouse AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Inhouse AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Inhouse International AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Inhold AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mikelton AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Green Östergötland AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Talents by Inhouse AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Talents by Inhouse AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Backing The Future AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Backing The Future AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | IT&TECH by Inhouse AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-02-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-08 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-02-08 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-09-01 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-06-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-05 |