Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Kontain Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ängsbotten Fastighetsutveckling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-22 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-05 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-30 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-17 |