Org.nr: 556693-6703
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Likvidator | Lewén, Lars Greger | 2024-09-13 |
Styrelseledamot | Samuelsson, Bengt Stefan | 2024-02-16 |
Styrelsesuppleant | Ågren, Emma Sofia | 2024-02-16 |
Styrelseledamot | Jansson, Inger Christina | 2024-02-08 |
Styrelsesuppleant | Säfwe Stojkovic, Inger Petra Maria | 2024-02-08 |
Verkställande direktör | Jansson, Inger Christina | 2024-02-08 |
Styrelseledamot | Jansson, Lars Erik | 2023-08-11 |