Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Folke Isak Stjärnlöf
Folke Isak Stjärnlöf
19770313-XXXX
Ta kreditupplysning
Folke Isak Stjärnlöf är en man född den 13 mars 1977. Han är folkbokförd i Solna sedan 0001-01-01. Solna ligger i Solna kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
CG-Bostäder Stora Torget AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
CG-Bostäder Stora Torget AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
CG-Bostäder Stora Torget AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CG-Bostäder Nyborgen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
CG-Bostäder Nyborgen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
CG-Bostäder Nyborgen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CG-Bostäder Timmerhuset AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
CG-Bostäder Timmerhuset AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
CG-Bostäder Timmerhuset AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CG-Bostäder i Nässjö AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
CG-Bostäder i Nässjö AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
CG-Bostäder i Nässjö AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Snille Networks AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CG-Bostäder i Sala AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
CG-Bostäder i Sala AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Snille Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CG - Bostäder MS AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
CG - Bostäder MS AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nash Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Nash Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CG-Bostäder Blyet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
CG-Bostäder Blyet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CG-Bostäder Service AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
CG-Bostäder Service AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CG-Bostäder APB AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
CG-Bostäder APB AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CG-Bostäder Housing AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
CG-Bostäder Housing AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Grissleviken Fastighet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Snille Consulting AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Folke Isak Stjärnlöf har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-05-11
A-Talent Tech Management Sweden AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-02-14
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 12 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
CG-Bostäder Stora Torget AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ragnar Gustaf Sjödahl
Styrelseledamot
Johan Richard Högberg
Styrelseledamot
Folke Isak Stjärnlöf
Verkställande direktör
Folke Isak Stjärnlöf
Ordförande
Folke Isak Stjärnlöf
Huvudansvarig revisor
Johan Lennart Lagerqvist
Revisor
Nodum Revision AB
Tillbaka till sidans topp
CG-Bostäder Nyborgen AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ragnar Gustaf Sjödahl
Styrelseledamot
Johan Richard Högberg
Styrelseledamot
Folke Isak Stjärnlöf
Verkställande direktör
Folke Isak Stjärnlöf
Ordförande
Folke Isak Stjärnlöf
Tillbaka till sidans topp
CG-Bostäder Timmerhuset AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ragnar Gustaf Sjödahl
Styrelseledamot
Johan Richard Högberg
Styrelseledamot
Folke Isak Stjärnlöf
Verkställande direktör
Folke Isak Stjärnlöf
Ordförande
Folke Isak Stjärnlöf
Huvudansvarig revisor
Johan Lennart Lagerqvist
Revisor
Nodum Revision AB
Tillbaka till sidans topp