Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Hallandstrafiken Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Torgny Andersson Bygg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Glimmervyn Norra | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Glimmervyn Norra | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-05-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-03 |