Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Spread Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-10-17 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-06 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-10 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-05 |