Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Felat Beyri
Felat Beyri
19791030-XXXX
Ta kreditupplysning
Beyri, Felat är en man född den 30 oktober 1979 och är bosatt i Solna
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
STORTORP INVEST AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
STORTORP FASTIGHETER AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Involve AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Involve AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Shapest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hemvision Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Hemvision Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Hemvision Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Solfagra Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Huddinge Näckrosen Invest AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Ljusstaden i Huddinge
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsföreningen Ljusstaden i Huddinge
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Rönningehöjden
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsföreningen Rönningehöjden
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Näckrosen i Huddinge
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsföreningen Näckrosen i Huddinge
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Beyri, Felat
Avregistrerad
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Felat Beyri har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-01-20
Strand Uttringe Fastighet AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-12-01
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 4 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
STORTORP INVEST AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Felat Beyri
Styrelsesuppleant
Lava Mahmod
Tillbaka till sidans topp
STORTORP FASTIGHETER AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Felat Beyri
Styrelsesuppleant
Lava Mahmod
Tillbaka till sidans topp
Involve AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Kurt Jörgen Lövgren
Styrelseledamot
Tekoshin Beyri
Styrelseledamot
Felat Beyri
Ordförande
Felat Beyri
Styrelsesuppleant
Lava Mahmod
Revisor
BDO Mälardalen AB
Tillbaka till sidans topp