Org.nr: 556432-7350
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Elkjær, Birthe | 2024-09-05 |
Styrelsesuppleant | Hökfors, Monica Katarina | 2024-09-05 |
Styrelsesuppleant | Marttinen, Mikko Johannes | 2024-01-19 |
Huvudansvarig revisor | Bergqvist, Carl Johan | 2023-10-18 |
Styrelseledamot | Zanders, Ramon | 2023-05-12 |
Styrelsesuppleant | van den Heuvel, Ivo Martinus Cornelis | 2022-12-14 |