Org.nr: 559211-5108
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Köld, Lars Mikael | 2024-09-27 |
Styrelseledamot | Johansson, Karl Johan Matias | 2024-09-27 |
Styrelseledamot | Lövdin, Peter Nils-Erik | 2024-09-27 |
Styrelseledamot | Sundqvist, Jonna Erica Christina | 2024-09-27 |
Styrelseledamot | Köld, Lars Mikael | 2024-09-27 |
Styrelsesuppleant | Makkonen, Katja Maarit | 2024-09-27 |
Styrelsesuppleant | Sonnerfelt, Anne Eleonor | 2024-09-27 |
Styrelsesuppleant | Westermann, Jennifer | 2024-09-27 |
Ordförande | Öhgren, Mats Erik | 2024-06-10 |
Styrelseledamot | Lund, Hans Olof | 2024-06-10 |
Styrelseledamot | Cladin, Kjell Åke Christer | 2024-06-10 |
Styrelseledamot | Persson, Åke Torbjörn | 2024-06-10 |
Styrelseledamot | Dahlqvist, Johan Mikael | 2024-06-10 |
Styrelseledamot | Knutsson, Alexander Gunnar Emanuel | 2024-06-10 |
Styrelseledamot | Öhgren, Mats Erik | 2024-06-10 |
Styrelsesuppleant | Isaksson, Tor Gustav Linné | 2024-06-10 |
Styrelsesuppleant | Lund, Ann-Marie | 2024-06-10 |
Styrelsesuppleant | Larsson, Lars Krister | 2024-06-10 |
Styrelsesuppleant | Lundberg, Jens Roland | 2024-06-10 |
Styrelsesuppleant | Nord Silversten, Ingrid Elisabeth | 2024-06-10 |
Styrelsesuppleant | Karlsson, Tomas Helge | 2024-06-10 |
Extern verkställande direktör | Larsson, Håkan Bertil | 2024-06-10 |
Lekmannarevisor | Bresell, Per Bertil | 2024-06-10 |
Lekmannarevisorssuppleant | Pettersson, Hans Conny | 2024-06-10 |
Styrelseledamot | Fallqvist, Mats Richard | 2022-05-20 |
Styrelsesuppleant | Andersson, Karl-Erik | 2022-05-20 |
Huvudansvarig revisor | Anderbro, Patrik Bo Roland | 2021-12-21 |