Org.nr: 556580-2203
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Tuominen-Reini, Anna-Maria | 2024-05-27 |
Ordförande | Michalski, Johann Christoph | 2023-09-06 |
Styrelseledamot | Michalski, Johann Christoph | 2023-09-06 |
Huvudansvarig revisor | Forsberg, Hök Hans Olov Erik | 2023-01-19 |
Huvudansvarig revisor | Hornberg Roman, Karin Ingrid | 2022-11-05 |