Org.nr: 556699-1765
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | Wihed, Fredrik Nils | 2024-04-23 |
Revisor | Falk, Wiveca Charlotte | 2023-03-02 |
Revisor | Bengtsson, Jan Ove Stefan | 2022-12-09 |
Ordförande | Klasén, Karl Johan Olof | 2022-02-10 |
Styrelseledamot | Klasén, Karl Johan Olof | 2022-02-10 |
Styrelseledamot | Holm, Björn Åke | 2022-02-10 |
Styrelseledamot | Holm, Asta Dagny Sofia | 2022-02-10 |