Org.nr: 556704-2287
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Shahzad, Khuram | 2024-03-13 |
Styrelsesuppleant | Sajid, Muhammad Usama | 2024-03-13 |
Revisor | Andersson, Per Göran Ivan | 2023-11-03 |
Styrelsesuppleant | Azam, Muhammad | 2022-12-31 |
Styrelseledamot | Farooq, Anjum | 2022-05-27 |