Org.nr: 559072-4034
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Youssef, Rolan | 2024-06-18 |
Styrelsesuppleant | Gabrail, Gabriel | 2023-11-10 |
Styrelseledamot | Potrus, Wameidh Munther Potrus | 2023-09-15 |
Styrelsesuppleant | Youssef, Luma | 2021-12-15 |