Org.nr: 559168-8188
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Humadi, Khalida K | 2023-10-04 |
Styrelsesuppleant | Al Khalaf, Aram Fawzi | 2023-10-04 |
Styrelsesuppleant | Al Khalaf, Bahram Fawzi | 2023-08-11 |
Styrelseledamot | Al-Khalaf, Ahmed | 2023-07-13 |
Styrelsesuppleant | Öberg, Gianni Sven Gustav | 2023-07-13 |
Styrelseledamot | Al Khamisi, Nidal | 2022-08-06 |