Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Henrik Fallberg
Lars Henrik Fallberg
19650823-XXXX
Ta kreditupplysning
Fallberg, Lars Henrik är en man född den 23 augusti 1965 och är bosatt i Askim
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Grimmered Analys AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nisch-TV AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Institutet för Kvalitetsindikatorer i Göteborg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Institutet för Kvalitetsindikatorer i Göteborg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Asphyttan Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Bygg-Akuten i Göteborg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Datainsamling i Göteborg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Max Petzold AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Institutet för kvalitetsindikatorer Fenix AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Institutet för kvalitetsindikatorer Fenix AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Asphyttans Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Asphyttans Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Prevalens i Väst AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
ElipticAir i Göteborg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Fallberg, Lars
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Krutkällaren ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Henrik Fallberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2024-07-05
Bostadsrättsföreningen Myrsloken
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2024-07-05
Bostadsrättsföreningen Myrsloken
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Grimmered Analys AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Lars Henrik Fallberg
Styrelseledamot
Max Gustav Petzold
Verkställande direktör
Max Gustav Petzold
Tillbaka till sidans topp
Nisch-TV AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Henrik Fallberg
Styrelsesuppleant
Leif Karl-Gunnar Gill
Tillbaka till sidans topp
Institutet för Kvalitetsindikatorer i Göteborg AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Henrik Fallberg
Verkställande direktör
Lars Henrik Fallberg
Styrelsesuppleant
Karl Edvin Boije
Huvudansvarig revisor
Johan Sebastian Hansson
Revisor
JPA Revision AB
Tillbaka till sidans topp