Org.nr: 556755-2392
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Larsson, Björn Peter | 2024-09-26 |
Ordförande | Nygren, Hans Arnold | 2023-10-14 |
Styrelseledamot | Nygren, Hans Arnold | 2023-10-14 |
Styrelseledamot | Elgh, Karl Per Johan | 2023-10-14 |
Styrelseledamot | Pedersen, Else Marie | 2023-10-14 |
Styrelseledamot | Elveborg, Oskar Andreas | 2023-09-29 |
Ordförande | Lönn, Carl Albin Magnus | 2022-11-05 |
Styrelseledamot | Lönn, Carl Albin Magnus | 2022-11-05 |
Styrelsesuppleant | Johansson, Kai Daniel | 2022-11-05 |
Huvudansvarig revisor | Daae, Carl Thomas | 2021-11-10 |
Revisor | Grant Thornton Sweden AB | 2021-11-10 |