Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ewa Katharina Muhr
Ewa Katharina Muhr
19461103-XXXX
Ta kreditupplysning
Muhr, Ewa Katharina är en kvinna född den 3 november 1946 och är bosatt i Uppsala
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
AB Ewa Muhr AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ewa Katharina Muhr har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-06-11
Termino C 8060 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
AB Ewa Muhr AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ewa Katharina Muhr
Styrelsesuppleant
Carin Birgitta Muhr
Tillbaka till sidans topp