Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ewa Emilia Klintell
Ewa Emilia Klintell
19781224-XXXX
Ta kreditupplysning
Klintell, Ewa Emilia är en kvinna född den 24 december 1978 och är bosatt i Öjersjö
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
1912 Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ewa Emilia Klintell har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2021-11-24
Klintell Holding AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-09-23
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
1912 Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Niclas Bengt Hellström
Ordförande
Niclas Bengt Hellström
Styrelsesuppleant
Suzanne Victoria Tonkin Hellström
Styrelseledamot
Arthur Henrik Klintell
Styrelsesuppleant
Ewa Emilia Klintell
Tillbaka till sidans topp