Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Aktiebolaget Titolo | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tallhöjden i Alingsås Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Ekskogens Fastighetsförvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Axeby Mark och Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Ekskogen Intressenter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Axeby Bostad AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Axeby Bostad AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Alingsås Trähus AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-09 |