Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Eva Ulla Marie Söderpalm
Eva Ulla Marie Söderpalm
19740815-XXXX
Ta kreditupplysning
Söderpalm, Eva Ulla Marie är en kvinna född den 15 augusti 1974 och är bosatt i Mölndal
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
mfilm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Eva Ulla Marie Söderpalm har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-04-11
Slutplattan SATMI 119468 AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2018-01-06
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
mfilm AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Per Fritjof Fagring
Styrelseledamot
Eva Ulla Marie Söderpalm
Tillbaka till sidans topp