Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Parsus AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bostadsrättsföreningen Råsunda 101 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-20 |