Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-27 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-05-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-10 |
||
Ordförande Utträde: 2023-02-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-21 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-02-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-16 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-02-16 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-02-15 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-02-15 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-02-15 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-02-15 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-02-15 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-02-15 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-02-15 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-02-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-10 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-08 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-22 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-21 |
||
Kommanditdelägare Utträde: 2022-09-17 |
||
Kommanditdelägare Utträde: 2022-09-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-12 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-07 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-07 |