Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Eva Marie Åström
Eva Marie Åström
19630209-XXXX
Ta kreditupplysning
Eva Marie Åström är en kvinna född den 9 februari 1963. Hon är folkbokförd i Stockholm sedan 2022-06-16. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Konstit AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Eva Marie Åström har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-08-07
Bostadsrättsföreningen Stenmurklan 6
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Konstit AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Eva Marie Åström
Styrelsesuppleant
Anna Birgitta Löfgren
Tillbaka till sidans topp