Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Helsingborgshus nr 24 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Starkodder | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bostadsrättsföreningen Fönstersmygen 1 i Bårslöv | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Helsingborgshus nr 39 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Helsingborgshus nr 40 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Kooperativa hyresrättsföreningen Göingebygdens Trygga hem | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-17 |