Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Eskilstunahus nr 15 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Eskilstunahus nr 16 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Torshällahus nr 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Eskilstunahus nr 8 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Oxeln nr 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Lokomotivet | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-03 |