Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Vega Garden i Haninge | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-24 |