Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Eva Heléne Marklund
Eva Heléne Marklund
19550723-XXXX
Ta kreditupplysning
Marklund, Eva Heléne är en kvinna född den 23 juli 1955 och är bosatt i Skellefteå
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Devmark AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Eva Heléne Marklund har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-03-29
AB&C Ventures AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Devmark AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Gunnar Micael Marklund
Verkställande direktör
Lars Gunnar Micael Marklund
Ordförande
Lars Gunnar Micael Marklund
Styrelseledamot
Eva Heléne Marklund
Styrelseledamot
Johan Martin Marklund
Tillbaka till sidans topp