Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ekhammars Lantbruk Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Herkuleshögen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Karlsson, Christina | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-26 |