Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Calluna AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Libramen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Faunistica AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Delgivningsbar person Utträde: 2022-03-25 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-02-26 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-02-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-10 |