Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Eva Anna-Märta Berg
Eva Anna-Märta Berg
19680108-XXXX
Ta kreditupplysning
Eva Anna-Märta Berg är en kvinna född den 8 januari 1968. Hon är folkbokförd i Lund sedan 2022-05-09. Lund ligger i Lund kommun, Skåne län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
OCHO Förvaltning Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Eva Anna-Märta Berg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-03-09
Reed & Mackay Sverige AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-08-26
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
OCHO Förvaltning Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Sven Ingemar Svennered
Styrelseledamot
Annette Helene Holmgren Dahlén
Styrelseledamot
Nils Johan Anders Johansson Crona
Styrelseledamot
Anders Stefan Edvardsson
Styrelseledamot
Göran Anders Grell
Styrelseledamot
Bengt Ingmar Berg
Ordförande
Bengt Ingmar Berg
Styrelseledamot
Eva Anna-Märta Berg
Tillbaka till sidans topp