Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Eva Anette Sundström
Eva Anette Sundström
19661020-XXXX
Ta kreditupplysning
Sundström, Eva Anette är en kvinna född den 20 oktober 1966 och är bosatt i Luleå
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Sotaren
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Eva Anette Sundström har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-05-03
Bergeforsens Kraftaktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-11-08
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708107 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Sotaren
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mona Linnea Wallo
Ordförande
Mona Linnea Wallo
Styrelseledamot
Eva Anette Sundström
Styrelseledamot
John Mikael Bergman
Styrelsesuppleant
John Anton Eriksson
Styrelseledamot
Carl Pontus Hugo Marcusson
Tillbaka till sidans topp