Org.nr: 556973-0533
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Sandén Gammer, Gunnar Sebastian L | 2024-05-28 |
Styrelsesuppleant | Nygren, Simon Eric | 2024-02-28 |
Styrelsesuppleant | Pallblad, Ivan Peter | 2024-01-19 |
Styrelseledamot | Nääs Ranehed, Marika Liselotte | 2023-10-19 |
Styrelsesuppleant | Ranehed, Alicia Emma | 2023-10-19 |
Styrelsesuppleant | Ndayambaje, Samuel | 2022-07-16 |
Styrelsesuppleant | Ranehed, Alicia Emma | 2021-12-01 |