Org.nr: 559028-9517
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Corroza, Manuel Martinez | 2024-07-01 |
Styrelseledamot | Szarzynski, Jacek | 2024-07-01 |
Ordförande | Thureson, Anssi Juhani | 2024-06-25 |
Styrelseledamot | Thureson, Anssi Juhani | 2024-06-25 |
Styrelseledamot | Ljungdahl, Karl Anders Reinhold | 2023-12-14 |
Styrelseledamot | Flaig, Eva Karin Maria | 2023-05-18 |
Ordförande | Nylén, John Erik | 2022-09-03 |
Styrelseledamot | Ekroth, Carl Tomas | 2022-09-03 |
Styrelseledamot | Nylén, John Erik | 2022-09-03 |