Org.nr: 559034-3249
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Thureson, Anssi Juhani | 2024-07-26 |
Styrelseledamot | Corroza, Manuel Martinez | 2024-07-26 |
Styrelseledamot | Thureson, Anssi Juhani | 2024-07-26 |
Styrelsesuppleant | Forss, Kristin Helena Marie | 2024-07-26 |
Styrelseledamot | Ljungdahl, Karl Anders Reinhold | 2023-12-02 |
Styrelseledamot | Flaig, Eva Karin Maria | 2023-03-15 |
Ordförande | Nylén, John Erik | 2022-09-02 |
Styrelseledamot | Ekroth, Carl Tomas | 2022-09-02 |
Styrelseledamot | Nylén, John Erik | 2022-09-02 |