Org.nr: 559014-3730
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Szarzynski, Jacek | 2024-08-05 |
Styrelseledamot | Asker, Charles | 2024-08-05 |
Styrelseledamot | Abadie Capel, Patricia | 2024-08-05 |
Styrelseledamot | Rochet, Lubomira | 2024-08-05 |
Styrelseledamot | Christou, Panayioto Michael Andrew | 2024-08-05 |
Styrelseledamot | Meyer, Konrad | 2024-08-05 |
Styrelseledamot | Matos Da Cunha, Rafael | 2024-08-05 |
Styrelseledamot | Hennequin, Denis | 2024-08-05 |
Styrelseledamot | Martinez, Corroza Manuel | 2024-08-05 |
Styrelseledamot | Szarzynski, Jacek | 2024-08-05 |
Styrelseledamot | de Talhouët, Patrice | 2024-06-28 |
Styrelseledamot | Thureson, Anssi | 2024-06-28 |
Styrelseledamot | Hoogeven, Luuk | 2024-06-28 |
Verkställande direktör | Thureson, Anssi | 2024-06-28 |
Styrelseledamot | Luz, Eduardo Dias | 2023-11-11 |
Styrelseledamot | Goudet, Olivier | 2023-01-24 |
Styrelseledamot | Nylén, John Erik | 2022-09-01 |
Verkställande direktör | Nylén, John Erik | 2022-09-01 |
Extern firmatecknare | Ekroth, Carl Tomas | 2022-09-01 |