Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-29 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-04 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-04 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-04 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-04 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-27 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-01-27 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-01-27 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-01-27 |