Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Erzsébet Tanko
Erzsébet Tanko
19700703-XXXX
Ta kreditupplysning
Tanko, Erzsébet är en kvinna född den 3 juli 1970 och är bosatt i Strömsnäsbruk
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Monika Tanko AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Erzsébet Tanko har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-11-19
EO Franchise City AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-09-10
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3678833 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Monika Tanko AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Erzsébet Tanko
Huvudansvarig revisor
Heidi Maria Elisabeth Nestlén
Styrelseledamot
Monika Lagerlöf
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp