Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ernst Lorentz Daniel Lundgren
Ernst Lorentz Daniel Lundgren
19710507-XXXX
Ta kreditupplysning
Lundgren, Ernst Lorentz Daniel är en man född den 7 maj 1971 och är bosatt i Piteå
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
JOBBCENTRALEN HEM AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ernst Lorentz Daniel Lundgren har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-08-15
Arctic feet AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-10-26
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
JOBBCENTRALEN HEM AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Roland Lars-Erik Hällerstrand
Styrelseledamot
Britt Christina Hällerstrand
Styrelsesuppleant
Ernst Lorentz Daniel Lundgren
Tillbaka till sidans topp