Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Wish AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Wish AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Grossist Teamet i Hässleholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | AGERUM Logistik AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | AGERUM Logistik AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Agerum Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Agerum Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Ranseröd Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Glenn Wish Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | WISHAB AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-13 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-08 |