Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-03 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-03 |