Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Innehavare | Eriksson, Eva | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-28 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-04 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-17 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-16 |