Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Kvittr AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Kvittr AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Eriksson, Carl David | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Bolagsman | PASEDA Handelsbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-20 |